Математика. 5 класс. Виленкин. Задача 688.

Вычислите наиболее простым способом:
а) 4 • 19 • 25;
б) 8 • 15 • 125;
в) 250 • 35 • 8;
г) 50 • 75 • 2;
д) 16 • 47 • 125;
е) 40 • 8 • 25 • 125.

Ответы и объяснения

  • razor
  • Отличник
  • 2017-10-06 16:41:14
а) 4 • 19 • 25 = (4*25)*19 = 100*19 = 1900;
б) 8 • 15 • 125 = (8*125)*15 = 1000*15 = 15 000;
в) 250 • 35 • 8 = (250*8)*35 = 2000*35 = 70 000;
г) 50 • 75 • 2 = (50*2)*75 = 100*75 = 7500;
д) 16 • 47 • 125 = (2*47)*(8*125) = 94*1000 = 94 000;
е) 40 • 8 • 25 • 125 = (8*125)*(40*25) = 1000*1000 = 1 000 000.

Новые вопросы по теме

Задай вопрос
+